Auskünfte zu Heinz Forter
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Heinz Forter
Publikationsnummer: 1991209, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
H. Forter Treuhand GmbH, in Basel, CHE-456.521.796, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2014, Publ. 1439295).
Statutenänderung:
09.02.2015.
Firma neu:
Borter GmbH.
Domizil neu:
Auf dem Wolf 5, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forter, Heinz, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borter, Dionys, von Brig-Glis, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Augst, Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1980583, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Chinderhuus zum Dischtelfink, in Binningen, CHE-105.462.035, Verein (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2012, Publ. 6980392).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forter, Heinz, von Basel und Marbach SG, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Claudia, von Basel und Lauwil, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Karin, von Reigoldswil und Obersiggenthal, in Birsfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ambiehl, Manuela, von Grüsch, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seebeck, Maja, von Liestal und Starrkirch-Wil, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krause, Barbara, von Hofstetten-Flüh, in Binningen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krause, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1439295, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
H. Forter Treuhand GmbH, in Basel, CHE-456.521.796, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2011, Publ. 6141390).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borter, Dionys, von Brig-Glis, in Augst, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Forter, Heinz, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].