Auskünfte zu Margot Flück
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Margot Flück
Publikationsnummer: 3640896, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Protanimal AG, in Unterstammheim, CH-020.3.001.828-7, Handel mit Rohstoffen und Spezialzusätzen für die Futtermittel- und Nahrungsmittelindustrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2004, S. 20, Publ. 2520320).
Firma neu:
Protanimal AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.10.2006 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flück, Margot, von Adliswil, in Unterstammheim, Präsidentin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Flück, Walter, von Adliswil, in Unterstammheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 782994, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung künstlerischer Nachlass des Malers Fritz Deringer, 1903 - 1950, in Unterstammheim, Betreut den künstlerischen Nachlass von Fritz Deringer, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 30.04.1997, S. 2905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flück, Margot, von Adliswil, in Unterstammheim, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bottlang-Ulrich, Marianne, von Unterstammheim, in Unterstammheim, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick, Heinz, von Aeugst am Albis und Unterstammheim, in Unterstammheim, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tahris-Deringer, Regula, von Oberstammheim und Geroldswil, in Unterstammheim, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Leihkasse Stammheim, in Oberstammheim, Betrieb einer Regionalbank, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.1999, S. 4306).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ita, Hansrudolf, von Oberstammheim, in Hinwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flück, Margot, von Adliswil, Flühli und Günsberg, in Unterstammheim, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Ernst, von Hemberg, in Oberstammheim, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Aktuar];
Schmidt, Eduard, von Unterstammheim, in Unterstammheim, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ledermann, Viktor, von Affoltern im Emmental, in Waltalingen, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied];
Eberli, Edwin, von Hüttwilen, in Hüttwilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oberholzer, Heidi, von Turbenthal, in Unterstammheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.