Auskünfte zu Peter Feuz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Feuz
Publikationsnummer: 1092732, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Siemens VDO Trading AG, Zweigniederlassung Spreitenbach, in Spreitenbach, Herstellung von und Handel mit feinmechanischen und elektronischen Geräten, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2002, S. 2, Publ. 481922).
mit Hauptsitz in:
Rüthi SG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz, Peter, von Beatenberg, in Graben, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung;
Scherrer, Anna, von Mosnang, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russell, Karl-Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung;
Cultrara-Carmignani, Lucia, italienische Staatsangehörige, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Siemens VDO Trading AG, Zweigniederlassung Spreitenbach, in Spreitenbach, Härdlistrasse 17, 8957 Spreitenbach, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Siemens VDO Trading AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Rüthi SG.
Statuten Hauptsitz:
06.12.1971;
letztmals revidiert am 26.09.2001.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
08.12.1971 (letzte Publikation: SHAB Nr. 43 vom 04.03.2002, S. 10).
Zweck Hauptsitz:
Herstellung von und Handel mit feinmechanischen und elektronischen Geräten.
Eingetragene Personen:
Besting, Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Lohmar (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchel, Josef, von Rüthi SG, in Rüthi SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleischman, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mäder (A), Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feuz, Peter, von Beatenberg, in Graben, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung;
Scherrer, Anna, von Mosnang, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
VDO Car Communication AG (VDO Car Communication SA), bisher in Z ü r i c h, Vertrieb, Handel und Verkauf von elektronischen Artikeln, insbesondere für Automobile, sowie Erbringen von Dienstleistungen für den Detailhandel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.1998, S. 3469).
Statutenänderung:
3.06 .1999.
Firma neu:
VDO Car Communication AG Switzerland.
Uebersetzungen der Firma neu:
(VDO Car Communication SA Switzerland).
Sitz neu:
S p r e i t e n b a c h.
Domizil neu:
Härdlistrasse 17, 8957 Spreitenbach.
Zweck neu:
Vertrieb von, Handel mit und Verkauf in der Schweiz von elektronischen Artikeln, insbesondere für Automobile, sowie Erbringen von Dienstleistungen für den Detailhandel;
die Gesellschaft kann Grundeigentum in der Schweiz an- und verkaufen, sich im In- und Ausland an Unternehmen mit gleichen und verwandten Tätigkeiten beteiligen sowie Filialen und Zweigniederlassungen eröffnen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.- .
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Vorräte (abzüglich Inkurrantrückstellungen) von höchstens CHF 1'335'000.- und Ferienrückstellungen von höchstens CHF 30'000.- zum Preis von höchstens CHF 1'305'000.- zu übernehmen [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch angegebenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Erwin, von Zürich , in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Heinz, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Feuz, Peter, von Beatenberg, in Graben, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Dellenbach, Bruno, von Trachselwald, in Dörflingen, Mitglied , mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merks, Jos niederländischer Staatsangehöriger, in Purmerend (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richner, Patrick, von Zürich und Rohr AG, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Anna, von Mosnang, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.