Auskünfte zu Achill Hermann Fecker
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Achill Hermann Fecker
Publikationsnummer: 4103299, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Fecker Holzbau AG, in Arbon, CHE-241.815.093, Pündtstrasse 3, 9320 Arbon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.03.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Zimmerei und Schreinerei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Fecker Holzbau (CHE-100.718.799), in Arbon, gemäss Vertrag vom 05.03.2018 und Übernahmebilanz per 31.12.2017 mit Aktiven von CHF 3'007'531.69 und Passiven von CHF 2'905'559.00, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'972.69 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre und die Einladung zur Generalversammlung durch Brief oder E-Mail erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Fecker, Achill Hermann, von Wittenbach, in Winden (Egnach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fecker, Claudia, von Wittenbach, in Winden (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Triade Treuhand AG (CHE-107.932.046), in Waldkirch, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 1991551, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 27 vom 10.02.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 637 vom 05.02.2015FM Immo AG, in Arbon, CHE-231.321.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2015, Publ. 1980465).
Domizil neu:
Pündtstrasse 3, 9320 Arbon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fecker, Achill, von Wittenbach, in Winden (Egnach), Präsident, mit Einzelunterschrift [nicht:von Gaiserwald und Wittenbach]. .
Publikationsnummer: 1958981, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
FM Immo AG, in Arbon, CHE-231.321.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, Publ. 1051599).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moreno, José, von Arbon, in Stachen (Arbon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fecker, Achill, von Wittenbach, in Winden (Egnach), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].