Auskünfte zu Oskar Ess
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Oskar Ess
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
IG Futura GmbH, bisher in Eglisau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 12.01.1999, S. 183).
Statutenänderung:
8.10.2001.
Sitz neu:
Bülach.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 55, 8180 Bülach.
Zweck neu:
Führung von Gastgewerbe- und Unterhaltungsbetrieben;
kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allenspach, Gertrud, von Bischofszell und Eglisau, in Eglisau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Allenspach, Patrick, von Eglisau, in Eglisau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Girsberger, Balz, von Ossingen, in Eglisau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Allenspach, Hans Rudolf, von Eglisau, in Eglisau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Grossmann, Joachim, von Zürich, in Neerach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Ess, Oskar, von Feuerthalen, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Marcel, von Silenen, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--;
Burren, Michael, von Köniz, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 13'000.--.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
IG Futura GmbH, in Eglisau, Führung von Gastgewerbe- und Unterhaltungsbetrieben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 29.05.1997, S. 3617).
Statutenänderung:
28.12.1998.
Stammkapital neu:
CHF25'000.¬ [bisher: CHF20'000.¬].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Martin, von Eglisau, in Eglisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF5'000.¬;
Senti, Markus, von Homburg, in Eglisau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF5'000.¬.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allenspach, Gertrud, von Bischofszell und Eglisau, in Eglisau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Allenspach, Patrick, von Eglisau, in Eglisau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF5'000.¬ [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Girsberger, Balz, von Ossingen, in Eglisau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF5'000.¬ [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Allenspach, Hans Rudolf, von Eglisau, in Eglisau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF5'000.¬;
Grossmann, Joachim, von Zürich, in Neerach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF5'000.¬;
Ess, Oskar, von Feuerthalen, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF5'000.¬.