Auskünfte zu Martin Engel
Einträge zum Namen Martin Engel
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Engel
Publikationsnummer: HR02-1004970817, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
SAH Region Basel, in Basel, CHE-112.126.252, Verein (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004797245).
Name neu:
SAH Region Basel in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.07.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engel, Martin, von Gerlafingen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Canton, Sabine, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Smit, Regine, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tondi, Silvio Stefano, von Huttwil, in Reinach (BL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ordas, Daniel, von Winterthur, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fink, Sara Katharina, von Heimiswil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Sarah Dominique, von Basel, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weibel, Reto, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2496491, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
SAH Region Basel, in Basel, CHE-112.126.252, Verein (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 8, Publ. 5169474).
Domizil neu:
Gartenstr. 95, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Marc, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heierli, Andreas, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clement, Jakob, von Praden, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Sarah Dominique, von Basel, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engel, Martin, von Gerlafingen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2425197, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung, in Zürich, CHE-105.269.461, Verein (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2013, Publ. 1122725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kummer, Markus, von Krattigen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engel, Martin, von Gerlafingen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuhardt, Karin, österreichische Staatsangehörige, in Geroldswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.