Auskünfte zu Herbert Ender
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Herbert Ender
Publikationsnummer: 1179865, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Holsteinviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland-Laufental, in Himmelried, CH-261.5.000.049-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2010, S. 14, Publ. 5839152).
Firma neu:
Holsteinviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland-Laufental in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: bei Herbert Ender, Passwangstrasse 28, 4227 Büsserach. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnell, Dietmar, von Röschenz, in Röschenz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyzer, Therese, von Liesberg, in Liesberg, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Urban, von Brislach, in Brislach, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Anton, von Beinwil SO, in Beinwil SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ender, Herbert, von Oberriet SG, in Büsserach, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5839152, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Schwarzfleckviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland und Umgebung, in Himmelried, CH-261.5.000.049-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 16.02.1988, S. 616).
Statutenänderung:
22.02.1997.
Firma neu:
Holsteinviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland-Laufental.
Domizil neu:
bei Leo Müller, Vogesenhof, 4204 Himmelried.
Zweck neu:
Förderung der Holsteinrasse.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 15.07.2010 untersteht die Genossenschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Josef, von Himmelried, in Himmelried, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Ludwig, von Brislach, in Brislach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Raimund, von Beinwil SO, in Beinwil SO, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matter, August, von Witterswil, in Witterswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jermann, Niklaus, von Dittingen, in Dittingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riemensberger, Walter, von Duggingen, in Duggingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnell, Dietmar, von Röschenz, in Röschenz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier];
Ender, Herbert, von Oberriet SG, in Büsserach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyzer, Therese, von Liesberg, in Liesberg, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Urban, von Brislach, in Brislach, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Anton, von Beinwil SO, in Beinwil SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.