Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Herbert Ender
Passwangstrasse 28
4227 Büsserach
Auskünfte zu Holsteinviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland-Laufental in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
16.02.1988
Löschung im Handelsregister
29.07.2015
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Himmelried
Handelsregisteramt
SO
Handelsregister-Nummer
CH-261.5.000.049-1
UID/MWST
CHE-101.813.733
Branche
Verbände und Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Förderung der Holsteinrasse.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Holsteinviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland-Laufental
- Schwarzfleckviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland und Umgebung
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Holsteinviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland-Laufental in Liquidation
Publikationsnummer: 2295335, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Holsteinviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland-Laufental in Liquidation, in Himmelried, CHE-101.813.733, Genossenschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, Publ. 1179865). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 1179865, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Holsteinviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland-Laufental, in Himmelried, CH-261.5.000.049-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2010, S. 14, Publ. 5839152).
Firma neu:
Holsteinviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland-Laufental in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: bei Herbert Ender, Passwangstrasse 28, 4227 Büsserach. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnell, Dietmar, von Röschenz, in Röschenz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyzer, Therese, von Liesberg, in Liesberg, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Urban, von Brislach, in Brislach, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Anton, von Beinwil SO, in Beinwil SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ender, Herbert, von Oberriet SG, in Büsserach, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5839152, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Schwarzfleckviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland und Umgebung, in Himmelried, CH-261.5.000.049-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 16.02.1988, S. 616).
Statutenänderung:
22.02.1997.
Firma neu:
Holsteinviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland-Laufental.
Domizil neu:
bei Leo Müller, Vogesenhof, 4204 Himmelried.
Zweck neu:
Förderung der Holsteinrasse.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 15.07.2010 untersteht die Genossenschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Josef, von Himmelried, in Himmelried, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Ludwig, von Brislach, in Brislach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Raimund, von Beinwil SO, in Beinwil SO, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matter, August, von Witterswil, in Witterswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jermann, Niklaus, von Dittingen, in Dittingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riemensberger, Walter, von Duggingen, in Duggingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnell, Dietmar, von Röschenz, in Röschenz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier];
Ender, Herbert, von Oberriet SG, in Büsserach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyzer, Therese, von Liesberg, in Liesberg, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Urban, von Brislach, in Brislach, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Anton, von Beinwil SO, in Beinwil SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.