Auskünfte zu Marie-Thérèse Elsig
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marie-Thérèse Elsig
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3383217, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Elsig Consulting Sàrl, à Sierre, CHE-113.856.324, société à responsabilité limitée (No. FOSC 105 du 03.06.2010, p. 24, Publ. 5659936).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Elsig, Marie-Thérèse, de Lens, à Sierre, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Elsig, Jean-Pierre, de Riederalp, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: avec 190 parts sociales de CHF 100.00].
Publikationsnummer: 5659936, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Elsig Consulting Sàrl, à Sierre, CH-626.4.011.229-4, Société à responsabilité limitée (FOSC no 198 du 12.10.2007, p. 17, publ. 4152494).
Modification des statuts:
24.12.2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: Le capital social est entièrement libéré].
Inscription ou modification de personnes:
Elsig, Jean-Pierre, de Riederalp, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 190 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 19'000.--];
Elsig, Marie-Thérèse, de Lens, à Sierre, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 1'000.--]. Selon déclaration du gérant du 24.12.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Publikationsnummer: 4152494, Handelsregister-Amt Wallis
Elsig Consulting Sàrl, à Sierre, CH-626.4.011.229-4, Maison Rouge 25, 3960 Sierre, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
11.09.2007.
But:
conseil en gestion, ainsi que l'import/l'export, la vente et la location de machines d'outillages et de véhicules en tous genres. La société peut acquérir des immeubles en Suisse.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Elsig, Jean-Pierre, de Riederalp, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--;
Elsig, Marie-Thérèse, de Lens, à Sierre, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--. Le capital social est entièrement libéré.