Auskünfte zu Frank Gerald Eichmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Frank Gerald Eichmann
Publikationsnummer: HR02-1005138056, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
fmo service GmbH, in Regensdorf, CHE-427.437.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2019, Publ. 1004776497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichmann, Frank Gerald, von Wallisellen, in Holderbank (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Huber, Markus, von Zürich, in Holderbank (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kosic, Srecko, von Zürich, in Bassersdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kosic, Slavica, serbische Staatsangehörige, in Bassersdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1004776497, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
fmo service gmbh, in Dietikon, CHE-427.437.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2011, S.0, Publ. 6393904).
Statutenänderung:
19.11.2019.
Firma neu:
fmo service GmbH.
Sitz neu:
Regensdorf.
Domizil neu:
Eichwatt 3, 8105 Regensdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Reinigungsarbeiten jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichmann, Frank Gerald, von Wallisellen, in Holderbank (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wallisellen];
Huber, Markus, von Zürich, in Holderbank (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wallisellen];
Rosano, Biagio Fedele, von Adliswil, in Rümlang, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: italienischer Staatsangehöriger].
Publikationsnummer: 6592930, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
AQD Reinigungen GmbH, in Wallisellen, CH-020.4.028.969-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2009, S. 24, Publ. 5195126).
Domizil neu:
Klotenerstrasse 1, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Markus, von Zürich, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Eichmann, Frank Gerald, von Wallisellen, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofberger, Rudolf, von Oberegg, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.