Auskünfte zu Frank D. Eicher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Frank D. Eicher
Publikationsnummer: 6068586, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Com2Doc AG, in Zürich, CH-020.3.022.482-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 25, Publ. 5671160).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eicher, Frank, von Riggisberg, in Grüningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5998962, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Froidevaux, Eicher & Partner GmbH, in Küsnacht ZH, CH-020.4.032.126-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2005, S. 23, Publ. 3133960).
Firma neu:
Froidevaux, Eicher & Partner GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.01.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Frank, von Riggisberg, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Froidevaux, Dominique, von Le Noirmont, in Zumikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Dula, Daniel, von Buttisholz, in Cham, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3133960, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Froidevaux, Eicher & Partner GmbH, in Küsnacht ZH, CH-020.4.032.126-0, Birkenweg 7, 8700 Küsnacht ZH.
Postadresse:
Froidevaux, Eicher & Partner GmbH, Postfach, 8700 Küsnacht ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.11.2005.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vermarktung, Vertrieb und den Betrieb von proprietären Methoden, Datenbanken und EDV-basierten Marktforschungslösungen sowie von Beratungsdienstleistungen zuhanden von Dritten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Eicher, Frank, von Riggisberg, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Froidevaux, Dominique, von Le Noirmont, in Zumikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.