Auskünfte zu Bruno Eichenberger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bruno Eichenberger
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hilfsfonds der Angestellten-Vereinigung der Firma Gebrüder Sulzer AG, Winterthur, in Winterthur, Stiftung (SHAB Nr. 120 vom 26.06.1997, S. 4456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reimers, Helga, von Winterthur, in Seuzach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Bruno, von Beinwil am See, in Wila, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weck, Suzanne, französisische Staatsangehörige, in Winterthur, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heye, Richard, von Weggis, in Aadorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Genossenschaft Athleticum Niedermatten Wohlen, in Wohlen AG, c/o Christian Müller, Huserhof, 5610 Wohlen AG, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.08.1998.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die Erstellung, den Betrieb und den Unterhalt der Leichtathletikanlage Niedermatten in Wohlen AG. Sie wird die Anlagen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu Sportveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe etc. nutzen und vermieten oder an Vereine und Turn- und Sportverbände zur Verfügung stellen. Die Genossenschaft kann weitere Sportanlagen erstellen und betreiben oder sich an deren Erstellung und Betrieb beteiligen sowie Grundstücke erwerben, mieten, vermieten, belasten oder veräussern.
Anteilscheine:
CHF200.¬.
Haftung/Nachschusspflicht:
Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet einzig das Genossenschaftsvermögen. Jede persönliche Haftung oder Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Müller, Christian, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Rolf, von Bronschhofen, in Wohlen AG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Othmar, von Steinach, in Waltenschwil, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Bruno, von Beinwil am See, in Wohlen AG, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camilli, Franco, von Villmergen, in Villmergen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hollinger, Viktor, von Wil AG, in Wohlen AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jauslin, Matthias, von Muttenz, in Wohlen AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Robert, von Krauchthal, in Waltenschwil, Revisionsstelle;
Fricker, Kurt, von Frick, in Wohlen AG, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hilfskasse der Angestellten-Vereinigung der Firma Gebrüder Sulzer, Aktiengesellschaft, Winterthur, in Winterthur, Bezweckt die Führung einer Versicherungskasse, Stiftung (SHAB Nr.23 vom 4.02.1991, S.486).
Urkundenänderung:
7.02.1997.
Name neu:
Hilfsfonds der Angestellten-Vereinigung der Firma Gebrüder Sulzer AG, Winterthur.
Zweck neu:
Führung einer Kasse zur Ausrichtung von einmaligen Abfindungssummen an die Mitglieder der Angestellten-Vereinigung Sulzer Winterthur, in Winterthur, oder deren Angehörige im Falle gänzlicher Invalidität, des Todes und der Pensionierung.
Organisation neu:
Organisation: Stiftungsrat aus 3-4 Vorstandsmitgliedern der Angestellten-Vereinigung Sulzer, Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Horst, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Kurt, von Belp, in Winterthur, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reimers, Helga, von Winterthur, in Seuzach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Reimers Heinz, Helga, Präsident];
Eichenberger, Bruno, von Beinwil am See, in Wila, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.