Auskünfte zu Felix Ehrensperger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Felix Ehrensperger
Publikationsnummer: 3896390, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Walter Frei Stiftung, in Zürich, CH-020.7.901.389-6, Stiftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2005, S. 17, Publ. 2985672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrensperger, Prof. Dr. Felix, von Siglistorf, in Niederweningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanner, Prof. Dr. Marcel, von Etzelkofen, in Gachnang, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübscher, Prof. Dr. Ulrich, von Malters, in Bassersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Althaus, Prof. Dr. Felix, von Langnau im Emmental, in Boppelsen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2985672, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Walter Frei Stiftung, in Zürich, CH-020.7.901.389-6, Soweit es die verfügbaren Mittel erlauben, soll in Abständen von zwei oder drei Jahren ein Forscher, der auf dem Gebiet der Tiermedizin internationales Ansehen geniesst, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 05.08.2003, S. 20, Publ. 1114724).
Domizil neu:
c/o Dekanat der Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich, Winterthurerstrasse 204, 8057 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pospischil, Prof. Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Schwerzenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübscher, Prof. Dr. Ulrich, von Malters, in Bassersdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrensperger, Prof. Dr. Felix, von Siglistorf, in Niederweningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanner, Prof. Dr. Marcel, von Etzelkofen, in Gachnang, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bertschikon, Präsident].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Reitbahn-Genossenschaft ORG-Zürich, in D i e l s d o r f, Genossenschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.1991, S. 3998).
Statutenänderung:
15.04.1999.
Zweck neu:
Die Genossenschaft ist eine Vereinigung von Mitgliedern der Offiziers- Reitgesellschaft Zürich (ORG) und von weiteren Freunden des Pferdesportes;
bezweckt, den Mitgliedern der ORG und den Genossenschaftern sowie weiteren Interessenten die Ausübung dieses Sportes durch den Betrieb einer Pferdesportanlage zu ermöglichen;
kann pferdesportliche Veranstaltungen durchführen und ist im Rahmen ihres Zweckes auch zum Handel mit Pferden befugt.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung oder Nachschusspflicht. [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegfried, Harry, von Zürich, in Egg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrensperger, Dr. Felix, von Siglistorf, in Niederweningen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zoller, Ferdinand, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boll, Alfred, von Zürich, in Bülach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Max, von Altnau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlumpf, Ulrich, von Mönchaltorf, in Adlikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Fischer, Dieter, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lautenbach, Boris, von Zürich und Basel, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Andreas, von Dietwil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.