Auskünfte zu Meinrad Gebhard Egger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Meinrad Gebhard Egger
Publikationsnummer: HR02-1004908400, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Abacus Research AG, in Wittenbach, CHE-110.365.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2019, Publ. 1004719707).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dilitz, Daniel, von Bütschwil-Ganterschwil, in Häggenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Egger, Meinrad Gebhard, von Eggersriet, in Arbon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grillo, Raffaelle Gaetano, von Wollerau, in Bernhardzell (Waldkirch), mit Kollektivprokura zu zweien;
Spaar, Peter, von Hallau, in Waldkirch, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 937173, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Abacus Software Design AG, bisher in Wittenbach, CH-320.3.031.134-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2010, S. 18, Publ. 5700850).
Gründungsstatuten:
21.02.1990.
Statutenänderung:
19.06.2013.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
Hofstrasse 5, 9320 Arbon. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 19.06.2013 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günther, Roland, von Uzwil, in Gais, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Meinrad, von Eggersriet, in Arbon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ContrAG Consulting + Treuhand, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramelli, Eliano Ferdinando Arturo, von Airolo, in Trogen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ramelli, Eliano, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Köberl, Thomas Martin, von Dietlikon, in Grub AR, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Köberl, Thomas, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Senn, Daniel Rudolf, von Habsburg und Riehen, in Rebstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Abacus Software Design AG, bisher in St. Gallen, Umfassendes Dienstleistungsangebot im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.1998, S. 8122).
Statutenänderung:
19.12.2001.
Sitz neu:
Wittenbach.
Domizil neu:
Ziegeleistrasse 12, 9302 Kronbühl.
Zweck neu:
Herstellung und Handel mit Software, Handel mit Hardware (Vermittlung und Übernahme von Vertretungen), betriebswirtschaftliche Beratung, Durchführung von Organisationen und Schulungen sowie Vergabe und Nutzung von Lizenzen. Die Gesellschaft kann weitere Tätigkeitsgebiete angliedern, sich an anderen Unternehmen jeglicher Art beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, allenfalls durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günther, Roland, von Uzwil, in Gais, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Untereggen];
Egger, Meinrad, von Eggersriet, in Arbon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen];
Köberl, Thomas, von Dietlikon, in Grub AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Heiden];
ContrAG Consulting + Treuhand, in St. Gallen, Revisionsstelle.