Auskünfte zu Josef Eggenschwiler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Josef Eggenschwiler
Publikationsnummer: 3394868, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Oeko Flora GmbH, bisher in Cham, CH-251.4.000.195-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2002, S. 15).
Statutenänderung:
22.05.2006.
Sitz neu:
Luterbach.
Domizil neu:
bei wittwer consulting & wirtschaftsförderung, Industriestrasse 30, 4542 Luterbach.
Zweck:
Führung von Gärtnereien mit Gartenbau- und Baumschulbetrieben sowie Forst- und Landwirtschaftsbetrieben. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenschwiler, Josef, von Solothurn, in Derendingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Iff, Hans-Peter, von Gondiswil, in Utzenstorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risse Goetschi, Jacqueline, von La Roche, Pont-la-Ville und Galmiz, in Torre, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--];
Goetschi, René, von Galmiz, in Torre, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--];
Wittwer, Max, von Trub, in Luterbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Publikationsnummer: 692322, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Oeko Flora GmbH, Sitz [bisher: Derendingen ], Führung von Gärtnereien mit Gartenbau- und Baumschulbetrieben, GmbH (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2000, Seite 5454).
Statutenänderung:
06.09.2002.
Sitz Neu:
Cham.
Domizil Neu:
c/o Zanoni & Partner AG, Hinterbergstrasse 17, 6330 Cham.
Zweck:
Führung von Gärtnereien mit Gartenbau- und Baumschulbetrieben sowie Landwirtschaftsbetrieben;
kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten, vermitteln und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen Geändert:
Iff, Hans-Peter, Heimat Gondiswil, in Utzenstorf, Gesellschafter, Stammanteil: CHF 1'000 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stammanteil: CHF 16'000];
Eggenschwiler, Josef, Heimat Solothurn, in Derendingen, Gesellschafter, Stammanteil: CHF 1'000 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stammanteil: CHF 4'000].
Neu:
Risse Goetschi, Jacqueline, Heimat La Roche, Pont-la-Ville, Galmiz, in Torre, Gesellschafterin, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 16'000;
Goetschi, René, Heimat Galmiz, in Torre, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 2'000.
Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Oeko Flora GmbH, Sitz D e r e n d i n g e n , Führung von Gärtnereien usw, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2000, S. 1004).
Statutenänderung:
26.07.2000.
Eingetragene Personen Geändert:
Iff, Hans-Peter, Heimat Gondiswil, in Utzenstorf, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stammanteil: CHF 16'000 [bisher: Stammanteil: CHF 2'000].
Neu:
Eggenschwiler, Josef, Heimat Solothurn, in Derendingen, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stammanteil: CHF 4'000.
Gelöscht:
[Steinmann, Claudia Maria, HeimatWohlen AG, in Hilfikon, Gesellschafterin, Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stammanteil: CHF 18'000].