Auskünfte zu Marie-Danièle Eggel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marie-Danièle Eggel
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3996533, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Christopher Sàrl en liquidation, à Monthey, CHE-105.399.460, société à responsabilité limitée (No. FOSC 9 du 15.01.2018, Publ. 3989875).
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire Daniel Marmillod, Avenue de la Gare 8, 1870 Monthey 2.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Eggel, Marie-Danièle, de Troistorrents, Bitsch et Riederalp, à Monthey, associée, liquidatrice, avec signature individuelle, pour 40 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Marmillod, Daniel Ernest Alfred, de Rossinière, à Monthey, associé et gérant, liquidateur, avec signature individuelle, pour 40 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3989875, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Christopher Sàrl, à Monthey, CHE-105.399.460, société à responsabilité limitée (No. FOSC 119 du 21.06.2012, Publ. 6729408).
Nouvelle raison sociale:
Christopher Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 22.11.2017.
Inscription ou modification de personne(s):
Eggel, Marie-Danièle, de Troistorrents, Bitsch et Riederalp, à Monthey, associée, liquidatrice, avec signature individuelle, pour 40 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associée et gérante, avec signature individuelle].
Publikationsnummer: 6729408, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Christopher Sàrl, à Monthey, CH-621.4.005.495-2, société à responsabilité limitée (No. FOSC 83 du 01.05.2009, p. 19, Publ. 4999826).
Modification des statuts:
21.05.2012.
Faits qualifiés:
[Abrogation de la clause d'apport en nature et de reprise de biens] [biffé: selon convention d'apports en nature/reprise de biens du 07.02.2000, sont apportés l'actif et le passif de la raison individuelle ' Anita Steiger ', à Monthey selon bilan arrêté au 31.12.1999. L'actif (mobilisés) s'élevant à CHF 239'403.90 et le passif à l'égard des tiers (fonds étrangers, provisions sur stock et sur risques) à CHF 140'741.70, l'actif net est de CHF 98'662.20. Apport accepté pour ce prix et payé, à due concurrence, par remise aux fondatrices des deux parts sociales qui constituent le capital].
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit [biffé: Capital social entièrement libéré].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Steiger, Anita, de Trub, à Monthey, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 39'000.00;
Hottinger née Steiger, Sylvia, de Zuzgen, à Zuzgen, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Eggel, Marie-Danièle, de Troistorrents, Bitsch et Riederalp, à Choëx (Monthey), associée et gérante, avec signature individuelle, pour 40 parts sociales de CHF 1'000.00.