Auskünfte zu Erika Dürst-Zimmermann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Erika Dürst-Zimmermann
Publikationsnummer: HR02-1005979812, Handelsregister-Amt Glarus
SL Schwettiberg AG, in Glarus Süd, CHE-113.787.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2023, Publ. 1005861209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürst-Zimmermann, Erika, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Daniela, von Hochwald, in Linthal (Glarus Süd), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6158700, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Pro Bildungsstätte Braunwald, in Braunwald, CH-160.7.003.722-4, Stiftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2010, S. 9, Publ. 5534674).
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefti-Schärer, Ruth Marianne, von Zürich und Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Braunwald, in Braunwald];
Leuzinger, Dr. Andreas, von Glarus, in Braunwald (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Glarus und Netstal, in Braunwald];
Dürst-Zimmermann, Erika, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Braunwald, in Braunwald];
Meier-Löhnert, Regula, von Glarus Süd und Rafz, in Braunwald (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Schwändi, in Braunwald].
Publikationsnummer: 6135394, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
SL Schwettiberg AG, in Braunwald, CH-160.3.004.726-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2009, S. 11, Publ. 5185318).
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemann-Disch, Rudolf, von Breitenbach, in Braunwald (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Braunwald];
Dürst-Zimmermann, Balz, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Braunwald, in Braunwald];
Kundert-Haller, Hannes, von Glarus Süd, Glarus und St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rüti GL und Glarus];
Dürst-Zimmermann, Erika, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Braunwald, in Braunwald].