Auskünfte zu Herbert Dürig
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Herbert Dürig
Publikationsnummer: HR02-1005667839, Handelsregister-Amt Bern, (36)
H. Dürig, Gipser + Maler AG, in Jegenstorf, CHE-106.611.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075964). [Löschung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürig, Herbert, von Krauchthal, in Münchringen (Jegenstorf), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dürig, Severin, von Krauchthal, in Hindelbank, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005075964, Handelsregister-Amt Bern, (36)
H. Dürig, Gipser + Maler AG, in Hindelbank, CHE-106.611.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S.4, Publ. 5606766).
Statutenänderung:
07.01.2021.
Sitz neu:
Jegenstorf.
Domizil neu:
Im Dorf 6, 3303 Münchringen.
Weitere Adressen:
Buchmattstrasse 116, 3400 Burgdorf. [gestrichen: Strandweg 11, 3400 Burgdorf].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürig, Herbert, von Krauchthal, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hindelbank, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Dürig, Marianne, von Krauchthal, in Jegenstorf, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6767878, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Nussbaum Maler und Gipser AG, in Köniz, CH-036.3.047.968-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2010, S. 4, Publ. 5737880).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürig, Herbert, von Krauchthal, in Hindelbank, mit Einzelprokura.