Auskünfte zu Julian Doyon
Neueste SHAB-Meldungen: Julian Doyon
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004912384, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Doyon Frères Sàrl, à Valbirse, CHE-115.231.431, société à responsabilité limitée (No. FOSC 49 du 10.03.2017, Publ. 3395775).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Doyon, Patrick, de Vendlincourt, à Champoz, associé, sans droit de signature, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Doyon, Julian, de Vendlincourt, à Champoz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 11 parts sociales de CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 3395775, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Doyon Frères Sàrl, à Champoz, CHE-115.231.431, société à responsabilité limitée (No. FOSC 232 du 30.11.2009, Publ. 5365916).
Modification des statuts:
21.02.2017.
Nouveau siège:
Valbirse.
Nouvelle adresse:
Rue Aimé Charpilloz 21, 2735 Bévilard.
Inscription ou modification de personne(s):
Doyon, Julian, de Vendlincourt, à Champoz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et président de l'organe de gestion, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00];
Doyon, Patrick, de Vendlincourt, à Champoz, associé, sans droit de signature, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Malleray (Valbirse), associé et gérant, secrétaire, avec signature individuelle, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 5365916, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Doyon Frères Sàrl, à Champoz, CH-036.4.046.162-9, Sur l'Hôta 42, 2735 Champoz, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
20.11.2009.
But:
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise générale dans le domaine du bâtiment. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par courrier écrit, par télécopie ou par courrier électronique. Selon déclaration des fondateurs du 20.11.2009, la société n'est pas soumise au contrôle ordinaire et renonce au contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Doyon, Julian, de Vendlincourt, à Champoz, associé et président de l'organe de gestion, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Doyon, Patrick, de Vendlincourt, à Malleray, associé et gérant et secrétaire, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.