Auskünfte zu Gilles Donnet-Monay
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Gilles Donnet-Monay
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004972429, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Fondation Les Trois Sapins Troistorrents, à Troistorrents, CHE-110.394.474, fondation (No. FOSC 114 du 17.06.2019, Publ. 1004652988).
Adresse:
Route du Village 5, 1872 Troistorrents.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Donnet-Monay, Gilles, de Troistorrents, à Troistorrents, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Brunner, Roland, de Eischoll, à Troistorrents, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Rey-Mermet, Charles Edouard, dit Charly, de Val-d'Illiez, à Troistorrents, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: Rey-Mermet, Charly, de Troistorrents, membre, sans droit de signature].
Publikationsnummer: HR02-1004652988, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Fondation Les Trois Sapins Troistorrents, à Troistorrents, CHE-110.394.474, fondation (No. FOSC 84 du 02.05.2019, Publ. 1004622046).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Berthoud, Bertrand, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, secrétaire, avec signature collective à deux;
Aymon, Philippe, de Ayent, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Berthoud, Fabienne, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Claret, Patrick, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Cosandey née Dubosson, Marie-Bernard, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Joris, Marie-Noëlle, de Troistorrents, à Morgins (Troistorrents), membre, sans droit de signature;
Locher, Didier, de Gampel-Bratsch, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Maret, Marianne, de Bagnes, à Troistorrents, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Donnet-Monay, Gilles, de Troistorrents, à Troistorrents, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil de fondation et du comité de direction];
Combernous, Guy, de Lausanne, à Troistorrents, membre et secrétaire du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre];
Monay-Michaud, Céline, de Troistorrents, à Troistorrents, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Kalbfuss, Didier, de Sainte-Croix, à Troistorrents, directeur, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: 6222510, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Fondation du Foyer Les Trois Sapins Troistorrents, à Troistorrents, CH-621.7.002.006-4, fondation (No. FOSC 146 du 31.07.2009, p. 25, Publ. 5173178).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Crépin née Fornage, Michèle, de Troistorrents, à Troistorrents, présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Donnet-Monay, Gilles, de Troistorrents, à Troistorrents, président du conseil de fondation et du comité de direction, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature].