Auskünfte zu Rolf Dörig
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Dörig
Publikationsnummer: HR02-1004600136, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Lerchmüller AG, in Schinznach, CHE-263.242.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2018, Publ. 4339501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Rolf, von Zürich, in Hausen am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4136871, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Lerchmüller AG, in Schinznach, CHE-263.242.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2016, Publ. 3027829).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickli, Heinz, von Madiswil, in Schinznach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balissat, Anne, von Lutry, in Mägenwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Mellingen];
Dörig, Rolf, von Zürich, in Hausen am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erni, Thomas, von Pfäffikon, in Lupfig, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lerchmüller, Patrick, von Thalheim (AG), in Birr, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2070219, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Lerchmüller AG, in Schinznach, CHE-105.956.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2014, Publ. 1542007).
Statutenänderung:
19.03.2015.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 19.03.2015 Aktiven von CHF 5'200'894.89 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'616'860.13 auf die Lerchmüller AG, in Schinznach (CHE-263.242.231).
Gegenleistung:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Lerchmüller Immobilien und Service AG.
Domizil neu:
Brunnengässli 1, 5107 Schinznach Dorf.
Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung, Vermietung, Verwaltung und Überbauung von Grundstücken und Liegenschaften sowie Erbringung von Service- und anderen Dienstleistungen aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Wertschriften, immaterielle Güter und andere Kapitalanlagen erwerben, veräussern und verwalten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.03.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Rolf, von Zürich und Appenzell, in Ebertswil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zäuner, Reto, von Zürich, in Gallenkirch, mit Kollektivprokura zu zweien;
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle;
Cuk, Boris, von Buochs, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Humm, Fritz, von Strengelbach, in Känerkinden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickli, Heinz, von Madiswil, in Schinznach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerchmüller, Martin, von Thalheim AG, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lerchmüller, Patrick, von Thalheim AG, in Birr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lerchmüller, Willi, von Thalheim AG, in Schinznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gartmann, Denise, von Lumnezia, in Bergdietikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Umbrein, in Dietikon].