Auskünfte zu Michel Alfred Léon Ditisheim
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Michel Alfred Léon Ditisheim
Publikationsnummer: 2879662, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
REVUE Thommen AG, in Waldenburg, CH-280.3.910.233-8, Herstellung und Verkauf von feinmechanischen und elektronischen Messgeräten und Apparaten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2004, S. 4, Publ. 2477468).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straumann, Hans, von Waldenburg, in Langendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ditisheim, Michel, von La Chaux-de-Fonds, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merlo, Jean-Pierre, von Aarberg, in Hölstein, mit Kollektivprokura zu zweien;
Straumann, Kurt Roland, von Waldenburg, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregnard, Jean-Pierre, von Bonfol, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Iten, Rudolf, von Unterägeri, in Küttigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoelzel, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Bruno, von Eptingen, in Niederdorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Thommen, Otto, von Gelterkinden, in Bubendorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Rolf, von Küttigen, in Oberdorf BL, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2172162, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Société anonyme Boillat frères Sitz [bisher: Biel BE ], Fabrikation, Kauf und Verkauf von Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB 33 vom 19.02.2003, Seite 3).
Statutenänderung:
09.03.2004.
Firma Neu:
Boillat Frères AG.
Übersetzungen der Firma Neu:
(Boillat Frères SA), (Boillat Frères Ltd).
Sitz Neu:
Zug.
Domizil Neu:
Alpenstrasse 12, 6304 Zug.
Zweck Neu:
Fabrikation, Kauf und Verkauf von Uhren, Uhrwerken und Ersatzteilen sowie anderen industriellen Produkten;
kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital Bisher:
CHF 100'000.
Liberierung:
CHF 100'000, 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen Neu:
Lenzlinger, lic. iur. Iso, Heimat Zug, Mosnang, in Oberwil bei Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG, in Zug, Revisionsstelle.
Gelöscht:
[Crevoisier, Georges, Heimat Montfavergier, in Neuchâtel, Präsident mit Einzelunterschrift];
[Ditisheim, Michel, Heimat La Chaux-de-Fonds, in La Chaux-de-Fonds, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Hagger, Jean-Pierre, Heimat Altstätten, in Biel/Bienne, Delegierter mit Einzelunterschrift];
[PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle].
Publikationsnummer: 842850, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies SA, in Waldenburg, Fabrikation und Vertrieb von Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2001, S. 6569).
Firma neu:
Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies SA in Liquidation.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist gemäss Art. 685a Abs. 3 OR von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.12.2002 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregnard, Jean-Pierre, von Bonfol, in Bottmingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ditisheim, Michel, von La Chaux-de-Fonds, in La Chaux-de-Fonds, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor];
Straumann, Hans, von Waldenburg, in Langendorf, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Straumann, Kurt, von Waldenburg, in Langendorf, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Vetter, Ronald, von Huttwil, in Langendorf, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].