Auskünfte zu Thomas Dinkel
Einträge zum Namen Thomas Dinkel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Dinkel
Publikationsnummer: HR02-1006092568, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Dinkel, Korner und Zimmermann GmbH, in Stans, CHE-110.502.545, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2010, S.11, Publ. 5842568).
Statutenänderung:
15.07.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (d.h. auch per E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel möglich) an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Beat, von Ennetbürgen, in Stans, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Schöpfer, Hans Rudolf, von Eschenbach LU und Marbach LU, in Kerns, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Korner, Franz, von Luzern, in Buochs, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dinkel und Korner Immobilien AG (CHE-103.274.244), in Stans, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Dinkel und Korner Immobilien AG, in Stans (CH-100.3.005.377-1), mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Dinkel, Thomas, von Eiken, in Engelberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1006005306, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Dinkel Architektur AG, in Engelberg, CHE-479.604.163, Grundlistrasse 11, 6390 Engelberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.04.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Architektur- und Planungsaufträgen und die Führung eines General- und Totalunternehmens sowie den Erwerb, die Erstellung, die Verwaltung und Veräusserung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Marken und andere immaterielle Güter erwerben, belasten, verwerten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Gründererklärung vom 03.04.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Dinkel, Thomas, von Eiken, in Engelberg, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005108723, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Schützenweid AG, in Stans, CHE-100.865.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2012, S.0, Publ. 6758068).
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o dinkel korner + partner ag, Riedenmatt 2, 6370 Stans].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dali-Korner, Tanja, von Inwil, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dinkel, Thomas, von Eiken, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.