Auskünfte zu Roger Dimmeler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roger Dimmeler
Publikationsnummer: 4280467, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Alimarca Trade AG, in Zell (ZH), CHE-107.938.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1718355).
Statutenänderung:
22.05.2018.
Sitz neu:
Elgg.
Domizil neu:
Im Leibüel 3, 8353 Elgg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dimmeler, Roger, von Appenzell, in Elgg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zell (ZH)].
Publikationsnummer: 2556387, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalfürsorgestiftung der Alimarca Trade AG, in Zell ZH, CHE-110.378.280, Stiftung (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, Publ. 2387355).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dimmeler, Roger, von Appenzell, in Els Poblets (ES), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 940941, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Intro AG, in Zell ZH, CH-020.3.913.511-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2010, S. 30, Publ. 5474506).
Statutenänderung:
14.06.2013.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ALIMARCA TRADE AG, in Arosa (CH-350.3.001.485-0), gemäss Fusionsvertrag vom 14.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 363'424.37 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 203'055.21 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Alimarca Trade AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Produktion von Konsumgütern, Handel im Inland und Ausland, Marketingberatungen, Anlage von Kapitalien, Kauf, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dimmeler geb. Weibel, Heidi, von Appenzell, in Zell ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dimmeler, Roger, von Appenzell, in Zell ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Els Poblets (ES), Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Dimmeler, Herbert, von Appenzell, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zell, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].