Auskünfte zu Claude Diday
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Claude Diday
Publikationsnummer: 5405878, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
OCEANA Shipping AG, in Chur, CH-350.3.001.166-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2007, S. 10, Publ. 4246320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diday, Claude, von Bournens, in Bottens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gruaz, Philippe, von L'Isle, in Senarclens, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner, Luc, von Genf, in Cologny, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Genf, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
André, Eric, von Saint-Cergue, in Paudex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lutry];
Riedi Ruffner Theus AG (CH-350.3.003.457-4), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Riedi Ruffner Theus AG].
Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
OCEANA Shipping AG, in C h u r , Kauf, Verkauf, Ausrüstung, Befrachtung und Vermietung von Schiffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.1999, S. 1918).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diday, Claude, von Bournens, in Bottens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gruaz, Philippe, von L'Isle, in Echichens, mit Kollektivprokura zu zweien.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
SWISSRADIO GmbH, bisher in M ü n s i n g e n, Von der Schweiz aus Betrieb von weltweiten Kommunikationsverbindungen über Kurzwellen oder anderen Kommunikationswegen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.1998, S. 4947).
Statutenänderung:
31.12.1998.
Sitz neu:
B e r n.
Domizil neu:
Riedernstrasse 146, 3027 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suisse-Atlantique Société de Navigation Maritime SA, in Lausanne , Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.-;
André, Eric, von Saint-Cergue, in Paudex, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Diday, Claude, von Bournens, in Bottens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Markus Felix, von Wolfwil, in Mötschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-];
Bürki, Rudolf, von Schangnau, in Morges, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.- [bisher: mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-];
Sauter, Lorenz, von Ermatingen, in Geroldswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-.