Auskünfte zu Christine Dettli
Neueste SHAB-Meldungen: Christine Dettli
Publikationsnummer: 2707315, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Reisen auf Pilgerwegen GmbH, in Dornach, CHE-101.899.522, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2012, Publ. 6530066).
Statutenänderung:
01.03.2016.
Firma neu:
Reise in die Stille GmbH.
Zweck neu:
Organisieren und Durchführen von therapeutischen Reisen und Seminaren sowie die damit zusammenhängende Beratung. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren, ferner Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen fördern oder mit diesem im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder mittels Telefax.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dettli, Christine, von Sufers, in Dornach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 6530066, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Reisen auf Pilgerwegen GmbH, in Dornach, CH-247.4.000.096-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2009, S. 15, Publ. 5344622).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dettli, Wolfgang, von Sufers, in Grellingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dettli, Christine, von Sufers, in Dornach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Reisen auf Pilgerwegen GmbH, Sitz D o r n a c h .
Domizil:
Brunnweg 4, 4143 Dornach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum 13.02.2001.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Organisieren und Durchführen von therapeutischen Reisen und Seminaren sowie die Beratung. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Dettli, Christine, Heimat Sufers, in Dornach, Gesellschafterin, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 19'000;
Dettli,Wolfgang, Heimat Sufers, in Grellingen, Gesellschafter, Stammanteil: CHF 1'000.