Auskünfte zu Lino Derungs
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Lino Derungs
Publikationsnummer: HR02-1005979496, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Galika AG, in Volketswil, CHE-103.709.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2023, Publ. 1005816318).
Firma neu:
Galika AG in Nachlassliquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Galika SA en liquidation concordataire) (Galika Ltd in liquidation with voluntary assignment). Mit Urteil vom 14.02.2024 hat das Bezirksgericht Uster den von der Gesellschaft mit ihren Gläubigern geschlossenen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung bestätigt. [bisher: Mit Verfügung vom 09.08.2023 hat das Nachlassgericht des Bezirksgerichts Uster die gewährte definitive Nachlassstundung um sechs Monate bis zum 12.02.2024 verlängert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karouzos, Vlasios, von Zug, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Marc, von Buchholterberg, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Ekaterina, von Amden, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vladimirov, George, bulgarischer Staatsangehöriger, in Sofia (BG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buff, Daniel, von Winterthur, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Derungs, Lino, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Lenzi, Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Steyr (AT), Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
STAIGER Rechtsanwälte AG (CHE-113.685.258), in Zürich, Liquidatorin [bisher: Sachwalterin, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: HR02-1004668513, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MEF Maschinen-Export und Finanz AG, in Winterthur, CHE-379.854.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004657700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Derungs, Lino, von Lumnezia, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1993059, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MEF Maschinen-Export und Finanz AG, in Winterthur, CHE-379.854.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2014, Publ. 1733181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Norbert Gallus, von Grabs, in Klingnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gschwend, Alfons Rainer, von Altstätten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derungs, Lino, von Lumnezia, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.