Auskünfte zu Roland Demuth
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Demuth
Publikationsnummer: 6592218, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
BRUGG Rohrsystem AG, Böttstein, in Böttstein, CH-400.3.009.821-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2011, S. 0, Publ. 6192874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demuth, Roland, von Baden, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarbach, Michael, von St. Niklaus, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollhalder, Urs Walter, von Zollikon, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Michaux, Didier, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: französischer Staatsangehöriger, in Neuenburg].
Publikationsnummer: 5484976, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Lions-Club-Baden-Stiftung, in Baden, CH-400.7.023.761-7, Stiftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2007, S. 2, Publ. 3890650).
Domizil neu:
c/o DIVOR AG, Toni Ventre, Täfernstrasse 26, 5405 Baden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demuth, Roland, von Baden und Hüntwangen, in Ennetbaden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Hans, von Zürich und Leutwil, in Schneisingen, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ventre, Antonio, von Baden, in Baden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haag, Michael, von Neuhausen am Rheinfall, in Obersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diebold, Alain, von Baden, in Oberrohrdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3307300, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Gebr. Demuth & Co, in Baden, CH-400.2.901.062-8, Installation von Heizungen usw., Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.1986, S. 121).
Statuten neu:
15.03.2006.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Kommanditgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.03.2006 und Bilanz per 01.10.2005 mit Aktiven von CHF 2'158'942.10 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'040'398.20 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten eine Stammeinlage zu CHF 19'000.-- und eine Stammeinlage zu CHF 1'000.--, welche voll liberiert sind.
Firma neu:
Demuth Fabrikimmobilien und Handels GmbH.
Zweck neu:
Ausführung, Halten und Verwaltung von Mietliegenschaften, Vermittlung von Liegenschaften und Grundstücken sowie Planung und Realisierung von Bauprojekten, ferner Handel aller Art;
kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen, Liegenschaften erwerben, verwalten, veräussern und belasten sowie Finanzierungen aller Art tätigen.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demuth, Oskar Rudolf, von Baden und Hüntwangen, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: von Baden, unbeschränkt haftender Gesellschafter];
Demuth, Yves, von Baden und Hüntwangen, in Baden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: Demuth, Roland, von Baden, mit einer Kommanditsumme von CHF 1000, Kommanditär].