Auskünfte zu Erwin Degonda
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Erwin Degonda
Publikationsnummer: 2173461, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Raiffeisenbank Cadi Genossenschaft, in Disentis/Mustér, CHE-105.767.500, Genossenschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1669223).
Statutenänderung:
10.04.2015.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Banca Raiffeisen Cadi societad cooperativa).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degonda, Erwin, von Sumvitg, in Trun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nay, Donat, von Trun, in Zignau (Trun), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacomet, Vigeli, von Disentis/Mustér, in Sedrun (Tujetsch), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1043759, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Stiftung zur Förderung von Kultur und Sport in der Gemeinde Trun, in Trun, CH-350.7.000.639-0, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 11, Publ. 5613010).
Organisation neu:
[Gestrichene Angabe aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caduff, Rino, von Breil/Brigels, in Ilanz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Degonda, Erwin, von Sumvitg, in Trun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bontadelli, Samuel, von Personico, in Poschiavo, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardi, Gian Paolo, von Poschiavo, in Poschiavo, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tomaschett, Dumeni, von Trun, in Trun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janka, Alfred, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1043755, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Ovra electrica Ferrera SA, OEFT, in Trun, CH-350.3.006.013-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2010, S. 11, Publ. 5627308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caduff, Rino, von Breil/Brigels, in Ilanz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Degonda, Erwin, von Sumvitg, in Trun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bontadelli, Samuel, von Personico, in Poschiavo, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardi, Gian Paolo, von Poschiavo, in Poschiavo, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tomaschett, Dumeni, von Trun, in Trun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janka, Alfred, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.