Auskünfte zu Romeo Daverio
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Romeo Daverio
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3127767, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft Faschingszunft-Keller Biel, in Biel/Bienne, CHE-102.252.725, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.1994).
Statutenänderung:
08.06.2016.
Weitere Adressen:
c/o Monsieur Daniel Mischler, Grausteinweg 15, 2502 Biel/Bienne.
Zweck neu:
Zweck der Genossenschaft ist der Betrieb eines Kellerlokal sowie die Wahrung und Förderung der Interessen der Genossenschafter und der Mitglieder der Faschingszunft Biel. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 500.-- und 1'000.-- . [bisher: Anteilscheine zu CHF 1'000.-- .].
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftbarkeit.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich. Gemäss Erklärung vom 14.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Verwaltung: 3 - 7 Mitglieder.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Augsburger, Alain, von Langnau im Emmental, in Biel/Bienne, Kassier + Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Daverio, Romeo, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Max, von Biel/Bienne, in Gerolfingen (Täuffelen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sauser, René, von Sigriswil, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Voisard, Claude, von Biel/Bienne und Fontenais, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Teutsch, Max, von Ligerz, in Nidau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mischler, Daniel René, von Schwarzenburg, in Biel/Bienne, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Badertscher, Markus, von Lauperswil, in Biel/Bienne, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Bruno Stefan, von Rohrbach, in Magglingen/Macolin (Evilard), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1421617, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Daverio SA Bienne, à Biel/Bienne, CHE-101.412.191, société anonyme (No. FOSC 239 du 09.12.2009, p. 4, Publ. 5383208).
Nouvelle raison sociale:
Daverio SA Bienne en liq..
Nouvelle traduction de la raison:
(Daverio AG Biel in Liq.).
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
[Les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives sont levées de par la loi]. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 20.03.2014.
Inscription ou modification de personne(s):
Daverio, Romeo, de Biel/Bienne, à Biel/Bienne, président et liquidateur, avec signature individuelle comme liquidateur [précédemment: président avec signature individuelle].
Publikationsnummer: 6703290, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Click-Clean GmbH, in Biel/Bienne, CH-073.4.009.887-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.1999, S. 3709).
Firma neu:
Click-Clean GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Click-Clean Sàrl en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.05.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merazzi, Bruna, von Biel/Bienne, in Ligerz, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher: Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stadelmann, Herbert, von Escholzmatt, in Biel BE (Biel/Bienne), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Biel BE, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Taini, Hugo, von Biel/Bienne, in Port, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Daverio, Romeo, von Biel/Bienne, in Biel BE (Biel/Bienne), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Biel BE, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].