Auskünfte zu Stefano Daniotti
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stefano Daniotti
Publikationsnummer: HR02-1005591261, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Varex Imaging International AG, in Steinhausen, CHE-275.178.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554378).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Daniotti, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahler, Daniel, von Dagmersellen, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005129432, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Claymount Switzerland AG, in Sursee, CHE-206.246.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764595).
Firma neu:
Claymount Switzerland AG in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15.03.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honeysett, Kimberley E., amerikanische Staatsangehörige, in Sandy (US), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hannemann, Dr. Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nijenhuis, Joël, niederländischer Staatsangehöriger, in Groenlo (NL), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Verhoef, Clarence Raymond, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sandy (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Daniotti, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahler, Daniel, von Dagmersellen, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3741595, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Varex Imaging International AG, in Steinhausen, CHE-275.178.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2017, Publ. 3564123).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, Jörg Christian, von Arth, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honeysett, Kimberley E., amerikanische Staatsangehörige, in Pacifica (US), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Daniotti, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.