Auskünfte zu Hans Conrad
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Conrad
Publikationsnummer: 4151848, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Raiffeisenbank Albula, in Tiefencastel, CH-350.5.000.331-3, Im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen Bankgeschäfte in allen bankgemässen Formen zu tätigen. Genossenschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2007, S. 10, Publ. 3751376).
Statutenänderung:
2.06.2007.
Firma neu:
Raiffeisenbank Albula Genossenschaft.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Banca Raiffeisen Alvra societat cooperativa).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Augustin, Aurelio, von Alvaschein, in Mon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ardüser, Franco, von Alvaneu, in Lantsch/Lenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bossi, Hermann, von Brienz/Brinzauls, in Brienz/Brinzauls, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Casutt, Rinaldo, von St. Martin, in Surava, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Conrad, Hans, von Davos, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hochholdinger, Heinrich, von Winterthur und Filisur, in Filisur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Barandun, Jakob, von Filisur, in Filisur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rosenberger, Hanspeter, von Birmensdorf ZH, in Savognin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lenz, Felix, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kollegger, Thomas, von Alvaneu, in Alvaneu Dorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Stiftung der Familie Mario Gregori-Geeser von Bergün, in B e r g ü n / B r a v u o g n, Erstellung und Betrieb eines Altersheimes und/oder von Alters- und Behindertenwohnungen auf der Liegenschaft Parzelle 1105 L+S-Register Bergün, wobei in erster Linie Ortsansässige Aufnahme finden... Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 22.02.1993, S. 888).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fisch, Hugo, von Zihlschlacht, in Bergün/Bravuogn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettier-Gassmann, Priska, von Langwies, in Bergün/Bravuogn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frauenfelder, Dr. Erich, von Adlikon, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nicolay-Falett, Ursula, von Bergün/Bravuogn, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Hans, von Davos, in Stuls (Bergün/Bravuogn) , Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Hans-Rudolf, von Gontenschwil, in Latsch (Bergün/Bravuogn), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alter, Alice Luise (genannt Marie-Luise), von Büren SO, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Däppen-Weibel, Bertha, von Riggisberg, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid- Nicolay, Helena, von Rubigen, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Raiffeisenbank Albula, in T i e f e n c a s t e l, Genossenschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.1999, S. 5350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeschger, Urs, von Wil AG, in Filisur, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balzer, Erwin von Schmitten GR, in Schmitten GR , Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engler, Leo, von Brienz/Brinzauls, in Surava, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ardüser, Franco, von Alvaneu, in Lantsch/Lenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baltermia Peder, Antona, in Salouf, in Salouf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bossi, Hermann, von Brienz/Brinzauls, in Brienz/Brinzauls, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Casutt, Rinaldo, von St .
Martin, in Surava, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Conrad, Hans, von Davos, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hochholdinger, Heinrich, von Winterthur und Filisur, in Filisur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lenz, Felix, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung:
Thomann-Frank, Leo, von Pfäfers, in Parsonz (Riom- Parsonz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spescha, Martin, von Pigniu, in Valbella (Vaz/Obervaz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geronimi-Tiefenthal, Renata, von Alvaneu, in Alvaneu, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hahn, Hanni, von Frutigen, in Bergün/Bravuogn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parpan, Gion Giusep, von Vaz/Obervaz, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lähner-Kobel , Katharina, von Lauperswil und Zürich, in Riom (Riom-Parsonz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruber, Johann, von Rossa, in Schmitten GR, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.