Auskünfte zu Davide Conconi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Davide Conconi
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004796432, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Società Cooperativa Ticinese di Apicoltura (STA), in Bellinzona, CHE-100.658.973, società cooperativa (Nr. FUSC 212 del 03.11.2014, p.0, Pubbl. 1800619).
Nuova ditta:
Società Cooperativa Ticinese di Apicoltura (STA) in liquidazione. La società è sciolta con decisione dell'assemblea dei soci del 07.12.2019.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Conconi, Davide, da Mendrisio, in Mendrisio, presidente, con firma collettiva a due con il segretario o con il cassiere;
Marti, Lella, da Gambarogno, in Tegna (Terre di Pedemonte), vice-presidente, con firma collettiva a due con il segretario o con il cassiere;
Chiesa, Erminio, da Morbio Inferiore, in Biasca, membro, senza diritto di firma;
Cortesi, Livio, da Poschiavo, in Arbedo-Castione, membro, senza diritto di firma;
Macconi, Guido, da Alto Malcantone, in Vezio (Alto Malcantone), membro, senza diritto di firma.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Mozzetti, Michele, da Vogorno, in Vogorno, liquidatore, con firma individuale [finora: membro segretario e cassiere, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente].
Publikationsnummer: 3733539, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
apiservice GmbH, in Appenzell, CHE-439.512.460, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2015, Publ. 2412813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Franz Richard, genannt Richard, von Appenzell, in Appenzell Enggenhütten (Schlatt-Haslen), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conconi, Davide, von Mendrisio, in Genestrerio (Mendrisio), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roth, Philippe, von Reigoldswil, in Travers (Val-de-Travers), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villiger, Christoph Rudolf, von Laufenburg, in Döttingen, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Götti Limacher, Mathias, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Maienfeld, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6361810, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Società Cooperativa Ticinese di Apicoltura (STA), in Bellinzona, CH-500.5.002.617-5, società cooperativa (FUSC no. 3 del 06.01.2010, p. 18, Pubbl. 5428660). [Nuovo] Altro indirizzo: c/o Davide Conconi, Via al Pero 16d, 6852 Genestrerio. [radiati: Altri Uffici: c/o Theo Nicollerat, Via Carlo Colombara 31, 6853 Ligornetto].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Nicollerat, Theo, da Bex, in Ligornetto, presidente, con firma collettiva a due con il segretario o con il cassiere.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Conconi, Davide, da Mendrisio, in Mendrisio, presidente, con firma collettiva a due con il segretario o con il cassiere;
Mozzetti, Michele, da Vogorno, in Vogorno, membro, senza diritto di firma;
Lella, Marti, da Gambarogno, in Tegna, membro, senza diritto di firma.