Auskünfte zu Christian Classen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Classen
Publikationsnummer: 2148199, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
RIWISA AG, Kunststoffwerke Hägglingen, in Hägglingen, CHE-102.577.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, Publ. 1452673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busslinger, Herbert, von Gebenstorf, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Roland, von Mülligen, in Hendschiken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ebner, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Saxer, Pirmin, von Hägglingen, in Hägglingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bachmann, Louis, von Feusisberg, in Dottikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tönz, René, von Vals, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meyer, Martin, von Dintikon, in Dintikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Locher, Stephan, von Remetschwil, in Dottikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Classen, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Niederlenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Horst, von Muolen, in Römerswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Dumbrava, Adrian-Florian, rumänischer Staatsangehöriger, in Giroc (RO), mit Kollektivprokura zu zweien;
Dörflinger, Erich, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Veit an der Glan (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 1246853, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
RIWISA AG, Kunststoffwerke Hägglingen, in Hägglingen, CHE-102.577.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2013, Publ. 1177311).
Statutenänderung:
09.12.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albatros Treuhand AG (CHE-115.375.194), in Kölliken, Revisionsstelle;
Richner, Peter, von Hägglingen, in Hägglingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Richner, Gerold, von Hägglingen, in Wohlen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kemp, Mark Chatman, amerikanischer Staatsangehöriger, in Palm Beach Gardens (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Humphries, Paul, amerikanischer Staatsangehöriger, in Saratoga (US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle;
Zangerle, Wolfgang, von Glarus Süd, in Hettlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schwanden GL, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Classen, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Niederlenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: 6501266, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
RIWISA AG, Kunststoffwerke Hägglingen, in Hägglingen, CH-400.3.911.128-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, S. 0, Publ. 6128572).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Classen, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Niederlenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Geissmann, Stefan, von Hägglingen, in Staufen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hurni, Marcel, von Gurbrü, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien.