Auskünfte zu Markus Christen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Christen
Publikationsnummer: HR02-1004667553, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Elektro Küng AG, in Steinhausen, CHE-106.911.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2015, S.0, Publ. 2406883).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landert, Hugo, von Eglisau, in Greppen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Markus, von Wolfenschiessen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnos, Beat Paul, von Altdorf (UR), in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gnos, Barbara Karin, von Altdorf (UR), in Arth, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2406883, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Elektro Küng AG, in Steinhausen, CHE-106.911.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1684709).
Statutenänderung:
22.09.2015.
Zweck neu:
Erstellung von elektrischen Einrichtungen und Telefonanlagen sowie Handel mit elektrischen Apparaten und Materialien aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landert, Hugo, von Eglisau, in Greppen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Christen, Markus, von Wolfenschiessen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gnos, Beat Paul, von Altdorf UR, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.996.490), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Amadeo Wirtschaftsprüfung AG (CH-170.3.002.569-2)].
Publikationsnummer: 4330128, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Josef Küng AG, in Steinhausen, CH-170.3.003.295-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.1999, S. 1094).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Josef, von Auw, in Steinhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landert, Hugo, von Eglisau, in Greppen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Christen, Markus, von Wolfenschiessen, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG (CH-170.3.002.569-2), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Amadeo Wirtschaftsprüfung AG].