Auskünfte zu Heinz Christen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Heinz Christen
Publikationsnummer: 5820386, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
RTB Service AG, in Altstätten, CH-320.3.045.334-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2007, S. 12, Publ. 3989852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Heinz, von Wolfenschiessen, in Berneck, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eyer, Rolf, von Naters, in Diepoldsau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Seitz, Pius, von Berneck, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 5766230, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
RTB Rheintal Bus AG, in Altstätten, CH-320.3.038.816-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2010, S. 15, Publ. 5638896).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Heinz, von Wolfenschiessen, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büsser, Flavio, von Amden, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zoller, Erich, von Au SG, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4601716, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Polymeca AG, in Balgach, CH-320.3.043.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2006, S. 10, Publ. 3264158).
Statutenänderung:
17.07.2008.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 06.02.1998 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Leica Geosystems AG, in Heerbrugg (Balgach), den Geschäftsteil Mechanik zum Preise von höchstens CHF 20'000'000.-- zu übernehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Heinz, von Wolfenschiessen, in Berneck, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Dr. Georg A., von Zürich, in Berneck, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeppli, Matthias, von Zürich, in Wil SG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.