Auskünfte zu Brigitte Christen
Einträge zum Namen Brigitte Christen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Brigitte Christen
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Tre Mulini AG, bisher in Z ü r i c h, Handel mit Lebensmitteln usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2000, S. 1961).
Statutenänderung:
9.03.2000.
Sitz neu:
M ü n c h w i l e n A G.
Domizil neu:
Steinerstrasse 329, 4333 Münchwilen AG.
Zweck:
Import, Export, und Vertrieb von sowie Handel mit Lebensmitteln, Wein, Getränken und Waren aller Art, insbesondere ökologisch erzeugten Produkten;
die Gesellschaft kann Finanzierungen tätigen, Dienstleistungen erbringen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmen aller Art beteiligen sowie Liegenschaften und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 200'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.-.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Partizipationskapital:
CHF 50'000.-.
Liberierung Partizipationskapital:
CHF 50'000.-.
Partizipationsscheine:
50 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kollektivgesellschaft 'tre Mulini', Christen, Müller, Wirth, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.1996 mit Aktiven von CHF 129 619.90 und Passiven von CHF 91 528.95 zum Preise von CHF 38 090.95, wovon CHF 30 000.- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 8090.95 als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Bekanntmachungen an die Aktionäre und die Partizipanten erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Brigitte, von Zumikon und Hettlingen, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Roland, von Zumikon und Hettlingen, in Guardistallo (I), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Bernhard, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Marc, von Jona, in Möhlin, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Borenski, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Weilheim (D), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schmid, Heribert, von Beinwil SO, in Dulliken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Gribi Treuhand AG, in Olten, Revisionsstelle [wie bisher].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Tre Mulini GmbH, in Z ü r i c h, Handel mit Lebensmitteln, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 18.06.1996, S. 3603).
Statutenänderung:
27.10.1999.
Zweck neu:
Import, Export, Handel und Vertrieb von Lebensmitteln, Wein und Waren aller Art, insbesondere ökologisch erzeugten Produkten;
kann Finanzierungen tätigen, Dienstleistungen erbringen, sich an Unternehmen aller Art beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borenski, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Weilheim (D), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-;
Winiger, Marc, von Jona, in Möhlin, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-;
Christen, Brigitte, von Zumikon und Hettlingen, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000 .-];
Müller, Roland, von Zumikon und Hettlingen, in Guardistallo (I), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.- ];
Wirth, Bernhard, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bidone, Christen & Paoli, in Zürich, Hammerstrasse 21, 8008 Zürich, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.9.1995.
Zweck:
Betrieb eines Oekolebensmittelladens mit Take-away-Shop sowie Handel mit Produkten aller Art, insbesondere mit ökologisch erzeugten Produkten;
Dienstleistungen auf diesem Gebiet.
Eingetragene Personen:
Christen, Brigitte, von Zumikon, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Paoli, Hans-Ulrich, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.