Auskünfte zu Atakan Celik
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Atakan Celik
Publikationsnummer: 5277386, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
UNIREAL GROUP AG, in Zuchwil, CH-020.3.032.554-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2009, S. 18, Publ. 5055458).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Celik, Atakan, türkischer Staatsangehöriger, in Derendingen, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boz, Mutlu, türkischer Staatsangehöriger, in Gerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Celik, Azmi, türkischer Staatsangehöriger, in Izmir (TR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5208960, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Unifood Suisse GmbH, in Biel/Bienne, CH-036.4.044.682-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2009, S. 6, Publ. 5035866).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Celik, Atakan, türkischer Staatsangehöriger, in Derendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cetin, Hikmet, türkischer Staatsangehöriger, in Neuenegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 5035866, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 91 vom 13.05.2009, S. 4, publizierten TR-Eintrags Nr. 5'697 vom 07.05.2009. Unifood Suisse GmbH, in Biel/Bienne, CH-036.4.044.682-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2009, S. 4, Publ. 5016054).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Celik, Atakan, türkischer Staatsangehöriger, in Derendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Celic, Atakan].