Auskünfte zu Bruno Carenzi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bruno Carenzi
Publikationsnummer: 2794701, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schweizerischer Camping- und Caravanning Verband (SCCV), in Luzern, CHE-105.803.633, Verein (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2013, Publ. 1205579).
Statutenänderung:
25.04.2015.
Domizil neu:
c/o CAMPING- UND CARAVANNING-CLUB LUZERN, Lidostrasse 19, 6006 Luzern.
Zweck neu:
Nationale Dachorganisation;
Förderung des Camping- und Caravanningsports im In- und Ausland.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen.].
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge;
freiwilige Zuwendungen;
andere Einkünfte;
Einkünfte aus dem Betrieb von Campingplätzen.[bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge;
freiwillige Zuwendungen;
andere Einkünfte.].
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 92 lit. j. HRegV]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carenzi, Bruno, von Basel, in Schaffhausen, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerwer, Patrick, von Rapperswil-Jona, in Rüti (ZH), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Kurt, von Langnau im Emmental, in Matzingen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kochrian, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stadler, Andy, genannt Stanley, von Birrwil, in Ittigen, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4625664, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schweizerischer Camping- und Caravanning Verband (SCCV), in Luzern, CH-100.6.005.105-5, Verein (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2004, S. 9, Publ. 2557734).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Josef, von Würenlingen, in Lengnau BE, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltbrand, Hanspeter, von Basel, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Josef, von Mels, in Dürrenäsch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carenzi, Bruno, von Basel, in Schaffhausen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär];
Borloz, Jean-Claude, von Genf, in Perly-Certoux, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Immoos, Claire, von Unteriberg, in Cham, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schumacher, Alain, von Turbenthal, in Illnau-Effretikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2557734, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schweizerischer Camping- und Caravanning-Verband, in Luzern, CH-100.6.005.105-5, Das Zeltwesen durch den Zusammenschluss aller Vereine mit gleicher Zielsetzung in der Schweiz zu fördern und mit den internationalen Zeltorganisationen Beziehungen zu unterhalten, Verein (SHAB Nr. 210 vom 28.10.1999, S. 7361).
Statutenänderung:
21.04.2001.
Name neu:
Schweizerischer Camping- und Caravanning Verband (SCCV).
Domizil neu:
c/o Camping- und Caravanning-Club Luzern, Lidostrasse 19, 6006 Luzern.
Zweck neu:
Förderung des Camping- und Caravanningsports;
Herausgabe oder Mitgestaltung eines Verbandsorgans und Campingverzeichnisses;
Aeuffnung eines Campingplatzfonds;
Förderung und Organisation von Campingtreffen;
Pflege der Beziehungen zu in- und ausländischen Partnerorganisationen;
Vertretung der Interessen des Verbandes und der angeschlossenen Klubs gegenüber Behörden, Verbänden und Institutionen;
Mithilfe und Unterstützung der Klubs beim Aufbau und Betrieb von Campingplätzen;
Erbringung von Dienstleistungen im Interesse des Klubs;
Führung eines zentralen Mitgliederregisters;
Betreiben von Werbung;
Förderung und Bindung von Vertragsplätzen;
Führen einer kollektiven Haftpflichtversicherung;
Förderung des Juniorenwesens;
Führung und Verwaltung des CC Suisse.
Haftung/Nachschusspflicht:
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge;
freiwillige Zuwendungen;
andere Einkünfte. [bisher: Mitgliederbeiträge.].
Organisation:
Delegiertenversammlung, Vorstand von 5 bis 7 Mitgliedern, Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission, Präsidentenkonferenz, Kommissionen. [gestrichen: Zentralvorstand: mindestens sieben Mitglieder]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchegger, Richard, von Heldswil und Wittenbach, in Opfikon, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltbrand, Hanspeter, von Basel, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Carenzi, Bruno, von Basel, in Schaffhausen, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Gerd, von Schlieren, in Schlieren, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.