Auskünfte zu Antonella Canzian
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Antonella Canzian
Publikationsnummer: 1978391, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
i-forward gmbh, bisher in Schlieren, CHE-112.264.581, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 30, Publ. 5199830).
Gründungsstatuten:
04.03.2005.
Statutenänderung:
20.01.2015.
Sitz neu:
Mühlau.
Domizil neu:
Mettenfeldring 2, 5642 Mühlau.
Zweck neu:
Beratung und Verwaltung im Bereich der Telekommunikation und der Informatik national und international sowie deren Aufbau, Betreuung, Verwaltung und Administration, im weiteren Handel mit Waren aller Art;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadtmann, Marcel Hans, von Zürich, in Wettswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Schlieren und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Canzian, Antonella, von Dübendorf, in Wettswil, mit Einzelunterschrift [bisher: italienische Staatsangehörige, in Dübendorf];
Müller, Stephan, von Zürich, in Mühlau, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3532806, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
i-forward gmbh, in Schlieren, CH-020.4.030.618-7, Beratung und Verwaltung im Bereich der Telekommunikation, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2005, S. 19, Publ. 2744674).
Statutenänderung:
22.08.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lieberherr, Christian Johann, von Hemberg, in Bellikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Manz, Marcel, von Glattfelden, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadtmann, Marcel Hans, von Zürich, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Canzian, Antonella, italienische Staatsangehörige, in Dübendorf, mit Einzelunterschrift.