Auskünfte zu Jonathan Francis Campbell
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jonathan Francis Campbell
Publikationsnummer: 2807967, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Optistock Terminals International AG, in Zug, CHE-226.434.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2016, Publ. 2762689).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Campbell, Jonathan Francis, britischer Staatsangehöriger, in Liphook (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jones, Arthur Edward Morgan, britischer Staatsangehöriger, in Paget (BM), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergamin, Stephan, von Vaz/Obervaz, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2365689, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Gearbulk AG, bisher in Baar, CHE-103.606.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2015, Publ. 2330751).
Gründungsstatuten:
03.09.1997.
Statutenänderung:
19.08.2015.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Zentrum Staldenbach 5, 8808 Pfäffikon SZ.
Mitteilungen neu:
Publikationsorgan der Gesellschaft ist das SHAB. Der Verwaltungsrat kann weitere Publikationsorgane bestimmen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
English, Arthur, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guerra, Patricia, von Gersau, in Zollikon, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jones, Arthur Edward Morgan, britischer Staatsangehöriger, in Hamilton (BM), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Alexander, von Zürich und Ebikon, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Campbell, Jonathan Francis, britischer Staatsangehöriger, in Hampshire (UK), Suppleant des Verwaltungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Norborg, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bergamin, Stephan, von Vaz/Obervaz, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imai, Tadashi, japanischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813), in Zug, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].
Publikationsnummer: 1374755, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Optistock Terminals International AG, in Zug, CHE-226.434.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, Publ. 1305347).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mangos, Christopher Paul, von Oberägeri, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Campbell, Jonathan Francis, britischer Staatsangehöriger, in Liphook (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jones, Arthur Edward Morgan, britischer Staatsangehöriger, in Paget (BM), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.