Auskünfte zu Eliane Burn
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Eliane Burn
Publikationsnummer: 6542908, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Bau Com Swiss AG, in Reinach BL, CH-280.3.917.427-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2009, S. 5, Publ. 5041604).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burn, Eliane, von Adelboden, in Piazzogna, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5145158, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
MD 3000 GmbH, bisher in Emmetten, CH-150.4.001.006-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2007, S. 9, Publ. 3804546).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Sitz neu:
Paspels.
Domizil neu:
c/o Jan Roelof Wildeman, Punis, 7417 Paspels.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft sind medizinische Dienstleistungen für Spitäler und Kliniken in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, veräussern und belasten und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 30.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burn, Eliane, von Adelboden, in Piazzogna, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burn, Oliver, von Adelboden, in Piazzogna, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000 [wie bisher];
Wildeman, Jan Roelof, niederländischer Staatsangehöriger, in Paspels, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000.
Publikationsnummer: 3804546, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
MD 3000 GmbH, in Emmetten, CH-150.4.001.006-8, Hugenstrasse 17, 6376 Emmetten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.2007.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft sind medizinische Dienstleistungen für Spitäler und Kliniken in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, veräussern und belasten und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Burn, Eliane, von Adelboden, in Piazzogna, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Burn, Oliver, von Adelboden, in Piazzogna, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.