Auskünfte zu René Burkhard
Einträge zum Namen René Burkhard
Neueste SHAB-Meldungen: René Burkhard
Publikationsnummer: HR02-1005929953, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Burkhard und Canella GmbH, in Russikon, CHE-109.256.581, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S.28, Publ. 5019254).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhard, René, von Greifensee, in Russikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canella, Andrea, von Russikon, in Russikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 5290276, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
René Burkhard GmbH, in Russikon, CH-020.4.028.966-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2009, S. 33, Publ. 5027660).
Firma neu:
René Burkhard GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.09.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, René, von Greifensee, in Russikon, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Burkhard-Meier, Regina, von Greifensee und Opfikon, in Russikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5027660, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
René Burkhard GmbH, in Russikon, CH-020.4.028.966-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2004, S. 20, Publ. 2273212).
Statutenänderung:
07.05.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Architekturbüros, das Projektieren und Erstellen von Bauten aller Art für eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 06.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, René, von Greifensee, in Russikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].