Auskünfte zu Christian Andreas Burger
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Andreas Burger
Publikationsnummer: HR02-1005052932, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Print Matters! GmbH, in Zürich, CHE-317.822.029, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2019, Publ. 1004617633).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Maurice Sebastian, von Basel, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 154 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 204 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Burger, Christian Andreas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rensing, Samuel, von Twann-Tüscherz, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 1692353, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
datalife GmbH, in Baltschieder, CHE-112.413.450, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 33, Publ. 5079418).
Domizil neu:
Sonnenweg 4, 3937 Baltschieder.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Christian Andreas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Burger, Christian, in Baltschieder].
Publikationsnummer: 5079418, Handelsregister-Amt Wallis
datalife GmbH, in Baltschieder, CH-600.4.012.415-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2005, S. 17, Publ. 2906612).
Statutenänderung:
12.06.2009. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [gestrichen: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Jürg, von Zürich, in Baltschieder, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Christian, von Zürich, in Baltschieder, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--].