Auskünfte zu Ueli Burgdorfer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ueli Burgdorfer
Publikationsnummer: 4959250, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Käsereigenossenschaft Vinelz, in Vinelz, CH-073.5.001.299-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 42 vom 29.02.1996, S. 1184).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Vinelz in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.02.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgdorfer, Ueli, von Vinelz, in Vinelz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerli, Martin, von Brüttelen, in Vinelz, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Fritz, von Gondiswil, in Vinelz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meuter, Werner, von Vinelz, in Vinelz, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Heidi, von Lüscherz, in Vinelz, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3798290, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Vinelz, in Vinelz, CH-073.5.002.671-0, Ankauf und Haltung von Zuchtstieren und Kühen möglichst reiner Abstammung usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2004, S. 4, Publ. 2069548).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Vinelz in Liquidation. Auflösung der Genossenschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 30.11.2006.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgdorfer, Ueli, von Vinelz, in Vinelz, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schär, Fritz, von Gondiswil, in Vinelz, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Lüscherz, Kassier, Sekretär und Liquidator , mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].