Auskünfte zu Marcel Buff
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marcel Buff
Publikationsnummer: HR02-1006020839, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
BEACHTUNG AG, in Männedorf, CHE-228.482.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2021, Publ. 1005185613).
Statutenänderung:
24.04.2024.
Firma neu:
Lenox Swiss AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Küsnacht (ZH).
Domizil neu:
Erbstrasse 26, 8700 Küsnacht ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Projektierungs-, Installations- und Supportleistungen in den Bereichen IT, Telekommunikation, EDV-Netzwerke, Solaranlagen sowie Informationsdienstleistungen und den Handel mit Apparaten und Materialien. Nationaler und internationaler Handel mit Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachl, Markus, von Thal, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buff, Marcel, von Zumikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1006008364, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
NOVA POWER AG, in Zumikon, CHE-216.800.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005742501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buff, Marcel, von Zumikon, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Daniel, von Seewis im Prättigau, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005742501, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
NOVA POWER AG, in Zumikon, CHE-216.800.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2022, Publ. 1005550031).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buff, Marcel, von Zumikon, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ottiker, Christian, von Maur, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hitz, Daniel, von Seewis im Prättigau, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.