Auskünfte zu Alois Büsser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Alois Büsser
Publikationsnummer: HR02-1004682015, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Feron AG, in Glarus Nord, CHE-103.888.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 24.11.2014, S.0, Publ. 1837713).
Domizil neu:
Tschachenstrasse 21, 8865 Bilten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büsser, Alois, von Amden, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Warasch, Brigitte, von Schänis, in Bilten (Glarus Nord), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5994236, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Feron AG, in Bilten, CH-160.3.000.546-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2010, S. 9, Publ. 5773482).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Ralf, von Nesslau-Krummenau, in Glarus, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büsser, Alois, von Amden, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5624610, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Feron AG, in Bilten, CH-160.3.000.546-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2009, S. 9, Publ. 5341722).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Ralf, von Nesslau-Krummenau, in Glarus, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Büsser, Alois, von Amden, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
UMBERG TREUHAND AG (CH-160.3.003.084-6), in Glarus, Revisionsstelle [bisher: UMBERG TREUHAND AG, in Glarus].