Auskünfte zu Christian Bühlmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Bühlmann
Publikationsnummer: HR02-1004582218, Handelsregister-Amt Bern, (36)
bbb Beratungen GmbH, in Bern, CHE-110.492.438, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2009, S.2, Publ. 5007826).
Firma neu:
bbb Beratungen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.03.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Béatrice, von Ruswil, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Christian, von Ruswil, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 5007826, Handelsregister-Amt Bern, (36)
bbb Beratungen GmbH, in Bern, CH-035.4.032.720-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2008, S. 3, Publ. 4617612).
Statutenänderung:
28.04.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Organisationsberatung, Schulung und Mediation für öffentlich- und privatrechtliche Körperschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Kilian, von Ruswil, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Christian, von Ruswil, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Bühlmann, Béatrice, von Ruswil, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].