Auskünfte zu André Paul René Buchwalder
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: André Paul René Buchwalder
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1006050436, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Société coopérative jurassienne d'habitation, à Delémont, CHE-107.185.817, société coopérative (No. FOSC 247 du 20.12.2023, Publ. 1005916317).
Fusion:
reprise des actifs et passifs de la société "Société coopérative d'habitation Clos Quiquerez", à Courroux (CHE-103.728.914), selon contrat de fusion du 30.04.2024 et bilan au 31.12.2023, présentant des actifs de CHF 2'757'214.17 et des passifs envers les tiers de CHF 2'087'052.75, soit un actif net de CHF 670'161.42. Les coopérateurs de la société transférante deviennent coopérateurs de la société reprenante. Attribution aux membres de la société transférante d'une part sociale de CHF 100.00 par part sociale.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pereira De Sousa, Tiago André, ressortissant portugais, à Bassecourt (Haute-Sorne), membre de l'administration, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Buchwalder, André Paul René, de Delémont, à Delémont, membre de l'administration, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: HR01-1005746815, Handelsregister-Amt Jura, (670)
ASSOCIATION FOIRE DU JURA, à Delémont, CHE-489.177.033, Rue Emile-Boéchat 60, 2800 Delémont, association (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
13.04.2023.
But:
Mettre sur pied une exposition grand public, favorisant l'attractivité du commerce local et régional. L'association vise à promouvoir l'émulation économique de la région.
Ressources:
Mise en oeuvre d'expositions type grand public, cotisation annuelle.
Personne(s) inscrite(s):
Magalhães da Silva, Fernando Maciel, de Courrendlin, à Courrendlin, président du comité, avec signature collective à deux;
Buchwalder, André Paul René, de Delémont, à Delémont, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président;
Kury, Marc André, de Courchapoix, à Courchapoix, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président;
Ossola, Gérard Roland Robert, de Clos du Doubs, à Courtételle, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président;
Wäspe, Patrick Ernest Jean, de Neckertal, à Lugnez (Damphreux-Lugnez), membre du comité, avec signature collective à deux avec le président.
Publikationsnummer: 2450459, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Société coopérative delémontaine d'habitation, à Delémont, CHE-103.758.855, société coopérative (No. FOSC 80 du 25.04.2012, Publ. 6651814).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Steger, Françoise, de Delémont, à Delémont, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Baour, Jean-Pierre, de Boécourt, à Delémont, membre et caissier, avec signature collective à deux;
Ruiz, Françoise, de Seeberg, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Cedolin, Tania, de Renens VD, à Delémont, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Buchwalder, André Paul René, de Delémont, à Delémont, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: Buchwalder, André, membre sans droit de signature];
Berdat, Florence Viviane, de Courroux, à Delémont, membre, sans droit de signature.