Auskünfte zu Hansjörg Buchser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hansjörg Buchser
Publikationsnummer: HR02-1005302730, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Trivadis Partner AG, in Opfikon, CHE-109.898.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957684).
Statutenänderung:
05.08.2021. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 25.10.2002 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte oder Optionsrechte.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lankes, Urban, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spalinger, Beat, von Marthalen, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähelin, Daniel Titus, von Bürglen TG, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, Marco, von Luzern, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buchser, Hansjörg, von Schöftland, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005277076, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Trivadis AG, in Opfikon, CHE-106.043.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957683).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lankes, Urban, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spalinger, Beat, von Marthalen, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähelin, Daniel, von Bürglen, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchser, Hansjörg, von Schöftland, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005274875, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Trivadis Services AG, in Brugg, CHE-237.353.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004959050).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lankes, Urban Tobias, von Berg TG, in Magden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spalinger, Beat, von Marthalen, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähelin, Daniel, von Bürglen (TG), in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchser, Hansjörg, von Schöftland, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.